变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈钢 | 蒯辉 | 2021-12-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 安红 | 蒯辉 | 2021-12-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵希建 | 安红 | 2019-02-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 吴忠市利通区裕民东街金星路口 | 吴忠市利通区黄河路北侧、开元大道东侧 | 2016-11-15 |
许可经营项目变更 | 无 | 91640300710637276U | 2016-04-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 证件号码:640103******0311,姓名:王剑锋 | 证件号码:640203******0538,姓名:赵希建 | 2015-01-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起2004-09-20;经营期限止2014-09-20 | 经营期限起2004-09-20;经营期限止2054-01-30 | 2014-09-28 |
登记机关变更 | 宁夏回族自治区工商行政管理局 | 吴忠市辖区 | 2014-09-23 |
更多>>视频联播