变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李冰;董事:王任远;副董事长:AlanBradley;董事:杨海涛; | 董事:李冰;董事:杨海涛;副董事长:AlanBradley;董事:黄韵敏; | 2018-10-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳盐田拖轮有限公司、出资额:1683.000000、出资比例:51.000000;股东名称:SVITZERASIAPTELTD、出资额:1617.000000、出资比例:49.000000; | 股东名称:深圳盐田拖轮有限公司、出资额:1020.000000、出资比例:51.000000;股东名称:SVITZERASIAPTELTD、出资额:980.000000、出资比例:49.000000; | 2018-09-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3300 | 2000 | 2018-09-19 |
投资总额变更 | 6600 | 4000 | 2018-09-19 |
章程备案 | 2018-09-19 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:杨海涛;董事:李冰;董事:王任远;副董事长:LiseDemant; | 董事:李冰;董事:杨海涛;副董事长:AlanBradley;董事:王任远; | 2018-04-26 |
章程备案 | 2018-04-23 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区大鹏街道王母社区中山路19号101(仅限办公) | 深圳市大鹏新区大鹏街道王母社区中山路19号101 | 2018-04-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:黄韵敏;董事:李冰;副董事长:LiseDemant;董事:刘文光;董事长:王任远; | 董事长:刘文光;董事:杨海涛;董事:李冰;副董事长:LiseDemant;董事:王任远; | 2016-02-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:王任远;其他董事:刘文光;其他董事:黄韵敏;其他董事:李冰;其他董事:LiseDemant;法定代表人:王任远; | 其他董事:LiseDemant;其他董事:王任远;董事长:刘文光;其他董事:李冰;法定代表人:刘文光;其他董事:杨海涛; | 2016-02-05 |
其他事项备案 | 9144030077160964X3 | 2016-02-05 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李冰;董事:刘文光;董事:黄韵敏;副董事长:PhilippAndreasKNEBEL;董事长:王任远; | 董事长:王任远;董事:刘文光;董事:黄韵敏;副董事长:LiseDemant;董事:李冰; | 2014-06-04 |
更多>>视频联播