变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨文华经理,执行董事;杨秀芳监事 | 杨秀芳经理,执行董事;尹兴乾监事 | 2021-01-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨文华出资200万 | 杨秀芳出资200万 | 2021-01-25 |
章程备案 | 提交新版公司章程 | 2021-01-25 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨文华(董事长) | 杨秀芳(执行董事) | 2021-01-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨文华(执行董事,经理),孙贵霞(监事) | 杨秀芳(监事),杨文华(经理,执行董事) | 2019-02-22 |
财务负责人 | 菅丽娜 | 2016-04-28 | |
联络员备案 | 尹兴乾 | 2016-04-28 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙贵霞,杨智将 | 杨文华 | 2015-03-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨智将 | 杨文华 | 2015-03-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | 2015-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙贵霞,杨智将 | 孙贵霞,杨文华 | 2015-03-26 |
更多>>视频联播