变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈孝华 | 冯国亮 | 2024-07-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吕斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴耀华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐良伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:许炳海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:顾良;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:蒋中兴;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吕斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴耀华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐良伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章浩明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章浩明;证件号码:******************;职位:经理;姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:许炳海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:顾良;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:董韦华;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2024-07-29 |
章程备案 | 添加党建内容 | 2024-07-29 | |
章程备案 | 添加党建内容 | 2024-02-08 | |
期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 营业期限至:2040-10-09 | 营业期限至:营业期限至:长期 | 2024-02-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室;出资额:******万;百分比:***%; | 企业名称:杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室;出资额:******万;百分比:***%; | 2024-02-08 |
章程备案 | 无 | 添加党建内容 | 2022-08-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:杭州市富阳区国有资产监督管理委员会办公室;出资额:******万;百分比:***%; | 企业名称:杭州市富阳区人民政府国有资产监督管理办公室;出资额:******万;百分比:***%; | 2022-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何一枫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:许炳海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事;姓名:蒋中兴;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吕斌;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴耀华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐良伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡金辉;证件号码:******************;职位:监事;姓名:许炳海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:顾良;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:蒋中兴;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事; | 姓名:何一枫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:许炳海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事; | 2021-04-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆应淼;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事; | 姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:叶芬;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事; | 2020-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:周璇;证件号码:******************;职位:监事;姓名:孙勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张东翔;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐纪堂;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陆应淼;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事;姓名:高志根;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:何富军;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:倪建中;证件号码:******************;职位:董事;姓名:冯国亮;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:凌国伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐勇军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事;姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:蒋亦明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆应淼;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事; | 2019-09-29 |
章程备案 | 董事会人数从七名改为八名,监事会从七名改为五名。 | 2019-09-29 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城市基础设施建设、投资;公共设施建设;实业投资;自有资产管理;工程项目代建;土地收储;土地地面平整服务。** | 城市基础设施建设、投资;公共设施建设;实业投资;自有资产管理;工程项目代建;房地产开发;土地地面平整服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙建福 | 陈孝华 | 2017-11-29 |
章程备案 | 章程调整 | 2017-08-21 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事姓名:孙建福;证件号码:*****************x;职位:董事长兼总经理姓名:张央;证件号码:*****************x;职位:监事姓名:徐纪堂;证件号码:******************;职位:监事姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事姓名:汪忠汉;证件号码:******************;职位:监事姓名:潘建平;证件号码:******************;职位:董事姓名:钱军;证件号码:******************;职位:监事姓名:陆应淼;证件号码:******************;职位:监事姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事姓名:骆建刚;证件号码:******************;职位: | 姓名:吴立火;证件号码:******************;职位:监事姓名:周海刚;证件号码:******************;职位:董事姓名:周璇;证件号码:******************;职位:监事姓名:孙勇;证件号码:******************;职位:董事姓名:孙建福;证件号码:*****************x;职位:董事长姓名:张东翔;证件号码:******************;职位:监事姓名:徐纪堂;证件号码:******************;职位:监事姓名:曹雨农;证件号码:******************;职位:董事姓名:章军;证件号码:******************;职位:董事姓名:钱军;证件号码:******************;职位:监事姓名:陆应淼;证件号码:******************;职位:监事姓名:陈孝华;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:顾良;证件号码:*****************x;职位:董事姓名:高志根;证件号码:******************;职位:监事 | 2017-04-11 |
章程备案 | 章程修正案调整 | 2017-04-11 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所:杭州富阳区富春街道迎宾路**号;电话:; | 住所:杭州富阳区富春街道恩波大道**号;电话:; | 2016-04-29 |
其他事项备案 | 注册号:330183000055595组织机构代码证:72523789X | 统一社会信用代码:9133018372523789XJ | 2016-04-29 |
更多>>视频联播