变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程 | 2019-12-17 | ||
章程或章程修正案通过日期 | 2015-10-08 | 2019-12-13 | 2019-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:崔平; | 总经理:胡伟利; | 2018-05-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:高天亮;董事长:高天亮; | 董事长:崔平;总经理:崔平; | 2017-09-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:高天亮;董事长:高天亮;总经理:高天亮; | 法定代表人:崔平;总经理:崔平;董事长:崔平; | 2017-09-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:郭建;其他董事:郭建;其他董事:金爱莹;监事:刘燕;董事长:李明俊;法定代表人:李明俊; | 其他董事:吴锐楷;监事:刘燕;总经理:高天亮;法定代表人:高天亮;其他董事:李明俊;董事长:高天亮; | 2016-12-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:郭建;董事:郭建;董事:金爱莹;董事长:李明俊;监事:刘燕; | 总经理:高天亮;董事长:高天亮;董事:吴锐楷;董事:李明俊;监事:刘燕; | 2016-12-22 |
其他事项备案 | 91440300618846075U | 2015-10-08 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2015-10-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市特发集团有限公司、出资额:19285.000000、出资比例:95.000000;股东名称:深圳市特发物业管理有限公司、出资额:1015.000000、出资比例:5.000000; | 股东名称:深圳市特发集团有限公司、出资额:20300.000000、出资比例:100.000000; | 2015-10-08 |
更多>>视频联播