变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市宝安区沙井街道东塘社区新沙路530号永东兴大厦309 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区新桥三路27号卓越时代大厦1010-2 | 2020-04-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-04-02 | 2020-04-17 | 2020-04-20 |
章程修正案 | 2020-04-20 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区沙井中心路卓越时代大厦705室 | 深圳市宝安区沙井街道东塘社区新沙路530号永东兴大厦309 | 2019-04-04 |
2019-04-04 | |||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2008-09-09,2018-09-09,10 | 2008-09-09,, | 2019-04-04 |
章程备案 | 2017-04-19 | 2019-04-02 | 2019-04-04 |
2017-05-09 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:杨祖传、出资额:30.000000、出资比例:60.000000;股东名称:刘平、出资额:20.000000、出资比例:40.000000; | 股东名称:杨祖传、出资额:216.000000、出资比例:60.000000;股东名称:刘平、出资额:144.000000、出资比例:40.000000; | 2017-05-09 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-04-19 | 2017-05-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50 | 360 | 2017-05-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:刘平;董事长:刘平;总经理:柴安富;监事:杨祖传; | 法定代表人:李琴;董事长:李琴;总经理:柴安富;监事:杨祖传; | 2016-03-22 |
其他事项备案 | 9144030068035678XN | 2016-03-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:杨祖传;执行董事:刘平;总经理:柴安富; | 总经理:柴安富;执行董事:李琴;监事:杨祖传; | 2016-03-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区三区四巷5号(办公场所) | 深圳市宝安区沙井中心路卓越时代大厦705室 | 2015-11-12 |
其他事项备案 | 9144030068035678XN | 2015-11-12 |
更多>>视频联播