变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-06-13 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-06-13 | ||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1996-03-07,2018-08-08,22 | 1996-03-07,, | 2019-05-13 |
其他事项备案 | 914403008922854773 | 2017-08-03 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:曾加祥; | 法定代表人:邵伟雄; | 2017-08-03 |
更多>>视频联播