变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-12-07,2019-12-07,10 | 2009-12-07,2042-12-31, | 2017-02-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈福文; | 法定代表人:李明涛; | 2017-02-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨凌辉; | 法定代表人:陈福文; | 2016-11-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:陈雄; | 法定代表人:杨凌辉; | 2016-07-07 |
其他事项备案 | 91440300699093561X | 2016-07-07 |
更多>>视频联播