变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 无 | 负责人:田忠仁;成员:邓波;成员:曾维忠;成员:凌翔; | 2020-12-17 |
联络员备案 | 谭先政***备案手机:*** | 黄廷军***备案手机:***(网上办理) | 2020-03-26 |
法定代表人变更 | 范厅贤 | 赵坤 | 2019-11-22 |
经营范围变更 | 小水电开发、水力发电,发供电设备的安装、检修及电力物资经销、代购业务,与电力相关的产品开发、生产、销售。(涉及许可经营,凭许可证经营)*** | 小水电开发、水力发电,发供电设备的安装、检修及电力物资经销、代购业务,与电力相关的产品开发、生产、销售,物业管理,住宿服务,餐饮服务,园林绿化养护,物资仓储,汽车租赁,场地租赁,装卸手动搬运,运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-10-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺家琼向成全刘世品吴焕雄 | 吴焕雄王云华范厅贤 | 2017-06-06 |
财务负责人 | 田忠仁*** | 2017-06-06 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2017-06-06 |
实收资本变更 | 11.34万人民币 | 11.340000万人民币 | 2017-06-06 |
法定代表人变更 | 宋德渊 | 范厅贤 | 2017-06-06 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 晋家惠;贺家琼;吴焕雄;向成全;刘世品;王鸿戈;代毓; | 昭通弘泽实业有限公司; | 2017-06-06 |
投资人(股权)变更 | 晋家惠出资820万人民币;贺家琼出资776万人民币;吴焕雄出资1459万人民币;向成全出资256万人民币;刘世品出资256万人民币;王鸿戈出资454万人民币;代毓出资979万人民币; | 昭通弘泽实业有限公司出资5000万人民币; | 2017-06-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 晋家惠 | 张宗敏 | 2017-06-06 |
注册资本变更 | 5000万人民币 | 5000.000000万人民币 | 2017-06-06 |
注册资本变更 | 1000万人民币 | 5000.0000万人民币 | 2015-12-10 |
地址变更 | 云南省镇雄县乌峰镇建设路172号 | 云南省镇雄县乌峰镇建设路172号 | 2015-07-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 王玉富;王鸿戈;陈兴虎;刘森忠;代毓;龙玉鸿;张琴; | 吴焕雄;晋家惠;刘世品;贺家琼;向成全;王鸿戈;代毓; | 2015-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄玉开涂向远王玉富 | 刘世品吴焕雄贺家琼向成全 | 2015-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张琴 | 晋家惠 | 2015-07-02 |
投资人(股权)变更 | 王玉富出资291.8万;王鸿戈出资90.8万;陈兴虎出资51.2万;刘森忠出资155.2万;代毓出资195.8万;龙玉鸿出资164万;张琴出资51.2万; | 吴焕雄出资291.8万人民币;晋家惠出资164万人民币;刘世品出资51.2万人民币;贺家琼出资155.2万人民币;向成全出资51.2万人民币;王鸿戈出资90.8万人民币;代毓出资195.8万人民币; | 2015-07-02 |
经营期限 | 2006-12-12~ | 2006-12-12~ | 2015-07-02 |
更多>>视频联播