变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 旧章程 | 2020-07-16投资人(股权)变更 | 2020-07-16 |
投资人(股权)变更 | 深圳市创新投资管理顾问限公司证照号码:4403011057031;傅萍艺证照号码:***; | 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司证照号码:91440300MA5F8AME5J;傅萍艺证照号码:***; | 2020-07-16 |
法定代表人变更 | 姚小雄 | 张键 | 2019-08-26 |
章程备案 | 旧章程 | 经营期限(营业期限)变更 | 2019-08-26 |
董事备案 | 姚小雄 | 执行董事:张键 | 2019-08-26 |
经营期限(营业期限)变更 | 2010-06-13~2020-06-12 | 2010-06-13至2030-06-12 | 2019-08-26 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 经营范围 | 2018-09-25 |
经营范围变更 | 创业投资顾问;企业投资管理咨询(金融、证劵、期货的投资信息咨询除外)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 创业投资顾问;企业投资管理咨询(金融、证券、期货的投资信息咨询除外);创业投资;非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(法律法规另有规定除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-09-25 |
章程备案 | 旧章程 | 2018-06-25股东及股权 | 2018-06-26 |
投资人(股权)变更 | 深圳市创新投资管理顾问限公司证照号码:4403011057031;福建省名都房地产开发有限公司证照号码:350500100017558; | 深圳市创新投资管理顾问限公司证照号码:4403011057031;傅萍艺证照号码:***; | 2018-06-26 |
监事备案 | 王耕 | 傅群艺 | 2017-09-26 |
董事备案 | 李守宇 | 姚小雄 | 2017-09-26 |
法定代表人变更 | 李守宇 | 姚小雄 | 2017-09-26 |
经理备案 | 吴任华 | 邓亮 | 2017-09-26 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |
法定代表人变更 | 陈文正 | 李守宇 | 2016-12-13 |
董事备案 | 陈文正 | 李守宇 | 2016-12-13 |
住所变更 | 泉州市丰泽区丰泽街339号(泉州航空酒店五楼509) | 福建省泉州市丰泽区丰泽街君逸大厦6层D室 | 2016-10-08 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2016-09-26住所 | 2016-10-08 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2016-03-07 |
更多>>视频联播