变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓亚海 | 胡亚强 | 2019-09-11 |
联络员备案 | 孟林金***备案手机:*** | 何维江***备案手机:*** | 2019-09-11 |
联络员备案 | 孟林金***备案手机:*** | 孟林金***备案手机:***(网上办理) | 2018-05-14 |
联络员备案 | 马立晟***备案手机:*** | 孟林金***备案手机:***(网上办理) | 2018-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 彭雄文 | 邓亚海 | 2018-01-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 唐阁 | 游维民 | 2018-01-03 |
章程备案 | 无 | 2018-01-03 | |
法定代表人变更 | 唐阁 | 游维民 | 2018-01-03 |
联络员备案 | 王严波***备案手机:*** | 马立晟***备案手机:***(网上办理) | 2017-06-07 |
联络员备案 | 孙月蕊***备案手机:*** | 王严波***备案手机:*** | 2016-05-10 |
章程备案 | 无 | 2015-05-10修改出资时间为2015年4月20日 | 2015-06-10 |
更多>>视频联播