变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 王译 | 杨建平 | 2020-05-18 |
负责人变更 | 张作松 | 胡致斌 | 2017-07-05 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1本 | 2016-04-25 | |
信息公示联络员备案 | 林璐 | 王译 | 2015-06-12 |
增、补、换照 | 旧照350100100237577 | 新照350100100237577 | 2014-12-04 |
信息公示联络员备案 | 无 | 林璐 | 2014-12-04 |
更多>>视频联播