变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 闫鲁李继先朱益民章宏祥杨金峰 | 李继先胡煜赵海伶罗国荣朱益民 | 2021-06-21 |
注册资本变更 | 10000万人民币 | 1800.000000万人民币 | 2021-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高云志秦晓东宁绍卿 | 杨金峰高云志朱冠达 | 2021-06-21 |
章程备案 | 无 | 2020-09-03修正股东出资信息 | 2020-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张彬陈大中吴丹 | 秦晓东高云志宁绍卿 | 2019-09-26 |
法定代表人变更 | 段练 | 朱益民 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段练杨金峰顾声臣王师李继先 | 李继先杨金峰朱益民章宏祥闫鲁 | 2019-09-26 |
法定代表人变更 | 孙惟 | 段练 | 2018-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨阔张伊铭陈大中 | 陈大中吴丹张彬 | 2018-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘征顾声臣段练孙惟李继先 | 顾声臣段练李继先王师杨金峰 | 2018-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙惟刘伟段练顾声臣李爱军 | 顾声臣刘征李继先段练孙惟 | 2017-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈大中高大军周春来 | 陈大中张伊铭杨阔 | 2017-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈莹高大军周春来 | 陈大中周春来 | 2017-04-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2017-04-13 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李德军常秋生孙惟李爱军刘伟 | 孙惟顾声臣李爱军段练刘伟 | 2017-04-13 |
法定代表人变更 | 常秋生 | 孙惟 | 2017-04-13 |
法定代表人变更 | 莫立军 | 常秋生 | 2016-08-15 |
联络员备案 | 备案手机: | 孙惟***备案手机:*** | 2016-08-15 |
财务负责人 | 孙惟*** | 2016-08-15 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周春来高大军张天乐 | 周春来高大军陈莹 | 2016-08-15 |
更多>>视频联播