变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 秦傳石、潘大永、张正涛、杨卓瑀、李治排、吴平秋、彭朝红、李利民、杨卓瑀、李利民 | 秦傳石、潘大永、张正涛、杨卓瑀、李治排、吴平秋、彭朝红、李利民、秦傳石、李利民 | 2021-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 秦傳石 | 杨卓瑀 | 2021-05-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 13000.000000 | 2020-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丹寨县公产服务中心; | 丹寨县公产服务中心; | 2020-12-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、经营、管理、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工;停车场的运营及管理。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、经营、管理、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工;停车场的运营及管理。对林业建设项目的投资;木材销售;林木育种、育苗;森林经营、管护和改培;造林和更新;林产品采集及销售;木材、竹材采运;中药材种植;林业有害生物防治活动;林产品初级加工及销售;林业技术推广服务;其他林业专业及辅助性活动;机械设备经营租赁;林业调查规划与设计,认证认可服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 2020-12-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、经营、管理、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、经营、管理、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工;停车场的运营及管理。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 2020-12-10 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-11-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丹寨县金融发展服务中心; | 丹寨县公产服务中心; | 2020-11-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李利民 | 秦傳石 | 2020-08-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 潘大永、张正涛、杨卓瑀、李治排、吴平秋、吴柱云、彭朝红、李利民 | 秦傳石、潘大永、张正涛、杨卓瑀、李治排、吴平秋、彭朝红、李利民、杨卓瑀、李利民 | 2020-08-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-08-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丹寨县金融工作办公室; | 丹寨县金融发展服务中心; | 2020-08-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、经营、管理、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2019-06-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖高能 | 李利民 | 2019-06-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗世成、郭宣仪、杨卫、康其芳、吴国昕、李利民、张德鑫、肖高能 | 潘大永、张正涛、杨卓瑀、李治排、吴平秋、吴柱云、彭朝红、李利民 | 2019-06-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 县城内企(事)业、产业及项目的融资、投资、委选项、咨询与评估服务;房屋建筑工程,市政工程,化路工程,房地产开发,水电开发经营,土地收储,广告发布,建筑材料、装饰装修材料、电子产品、家用电器销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 房屋建筑工程、市政工程、公路工程、房地产开发、水电开发经营、土地收储、广告发布、装饰装修工程;建设物资贸易、建筑材料、电子产品、家用电器销售;县域内企(事)业、产业及各种公共设施项目的营销策划和各类建设工程、房地产项目的融资、投资、委托、咨询与评估服务;土地项目开发、复垦、整理设计和施工(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2019-04-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 康其芳 | 肖高能 | 2018-09-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张立衡、任家良、程齐波、吴佳佳、彭朝文、莫荣标、杨淑云、康其芳 | 罗世成、郭宣仪、杨卫、康其芳、吴国昕、李利民、张德鑫、肖高能 | 2018-09-20 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-08-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨晓荣 | 康其芳 | 2014-07-21 |
更多>>视频联播