变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 王建力 | 白向苹 | 2019-09-29 |
投资人(股权)变更 | 寇卫静出资153.6128万人民币;王成章出资10万人民币;邵青出资32万人民币;袁之强出资21.6128万人民币;陈建中出资90万人民币; | 寇卫静出资153.6128万人民币;朱建芳出资10万人民币;孙志军出资32万人民币;袁之强出资21.6128万人民币;陈建中出资90万人民币; | 2019-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王建力 | 白向苹 | 2019-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 寇卫民 | 袁之强 | 2019-09-29 |
章程备案 | 无 | 2019-09-29 | |
投资人(股权)变更 | 王成章出资10万人民币;郑斌出资153.6128万人民币;邵青出资32万人民币;袁之强出资21.6128万人民币;陈建中出资90万人民币; | 寇卫静出资153.6128万人民币;王成章出资10万人民币;邵青出资32万人民币;袁之强出资21.6128万人民币;陈建中出资90万人民币; | 2018-03-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王成章郑斌邵青 | 寇卫静王成章邵青 | 2018-03-09 |
章程修正案备案 | 无 | 2018-03-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郑斌 | 王建力 | 2017-09-27 |
章程修正案备案 | 无 | 2017-09-27 | |
法定代表人变更 | 郑斌 | 王建力 | 2017-09-27 |
章程修正案备案 | 无 | 2015-04-22 | |
投资人(股权)变更 | 姚鹏飞;郑斌;寇卫民; | 郑斌;王成章;邵青;袁之强;陈建中; | 2015-04-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 尚敬义 | 寇卫民 | 2015-04-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚鹏飞寇卫民郑斌 | 王成章邵青郑斌 | 2015-04-22 |
更多>>视频联播