变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 75459.6667万元 | 60459.6667万元 | 2020-12-30 |
其他变更 | 姓名:邹歆贤,职务:监事;姓名:罗艳斌,职务:经理;姓名:罗艳斌,职务:董事;姓名:杨汉明,职务:副董事长;姓名:杨向君,职务:监事;姓名:沈荣,职务:董事;姓名:何彦儒,职务:董事;姓名:谢淦荨,职务:董事;姓名:周冬,职务:监事会主席;姓名:林俊能,职务:董事;姓名:刘小军,职务:董事长; | 姓名:罗艳斌,职务:董事;姓名:杨汉明,职务:副董事长;姓名:沈荣,职务:董事;姓名:何彦儒,职务:董事;姓名:谢淦荨,职务:董事;姓名:钟铭,职务:董事;姓名:邹歆贤,职务:监事;姓名:罗艳斌,职务:经理;姓名:杨向君,职务:监事;姓名:周冬,职务:监事会主席;姓名:陈志林,职务:董事长; | 2020-12-30 |
投资人(股权)变更 | 投资人:赣州高速公路有限责任公司,出资额:52821.7667万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2011-06-20;投资人:广东省高速公路发展股份有限公司,出资额:22637.9万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2011-06-20; | 投资人:广东省高速公路发展股份有限公司,出资额:18137.9万人民币,占30%,出资方式:货币,出资时间:2011-06-20;投资人:赣州高速公路有限责任公司,出资额:42321.7667万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2011-06-20; | 2020-12-30 |
其他变更 | 姓名:赖才丁,职务:董事;姓名:赖才丁,职务:经理;姓名:邹歆贤,职务:监事;姓名:邹慧明,职务:监事;姓名:梁文龙,职务:董事;姓名:钟久祥,职务:董事;姓名:张左夫,职务:董事;姓名:董育文,职务:董事;姓名:温扬汉,职务:董事长;姓名:朱战良,职务:董事;姓名:郭志刚,职务:监事; | 姓名:杨向君,职务:监事;姓名:沈荣,职务:董事;姓名:何彦儒,职务:董事;姓名:谢淦荨,职务:董事;姓名:周冬,职务:监事会主席;姓名:林俊能,职务:董事;姓名:刘小军,职务:董事长;姓名:罗艳斌,职务:董事;姓名:杨汉明,职务:副董事长;姓名:邹歆贤,职务:监事;姓名:罗艳斌,职务:经理; | 2020-05-27 |
法定代表人变更 | 温扬汉 | 刘小军 | 2020-05-27 |
其他变更 | 注册号:360700110000529 | 91360700799467196B | 2017-08-31 |
住所变更 | 江西省赣州市章贡区红旗大道60号 | 江西省赣州市章贡区沙石镇沙峰大道赣康高速管理中心 | 2017-08-31 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:肖遵良 | 证件号码:******,姓名:温扬汉 | 2014-06-03 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,郭志刚,***;副董事长,李希元,;董事,梁文龙,;董事兼总经理,温扬汉,;董事长,肖遵良,;董事,张书起,;董事,张左夫,;董事,钟久祥,;首席代表,邹慧明,***;监事,邹歆贤,***; | 董事,董育文,***;监事,郭志刚,***;董事兼总经理,赖才丁,***;董事,梁文龙,***;董事长,温扬汉,***;董事,张左夫,***;董事,钟久祥,***;董事,朱战良,***;监事,邹慧明,***;监事,邹歆贤,***; | 2014-06-03 |
更多>>视频联播