变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢金雄 | 杨红建 | 2020-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨文杰 | 谢金雄 | 2018-06-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、销售,物业管理,停车位服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发、销售,自有房屋租赁服务,停车位服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-12-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、销售,物业管理。 | 房地产开发、销售,物业管理,停车位服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-09-08 |
更多>>视频联播