变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 邓铁永 | 张扬 | 2021-05-28 |
董事备案 | 张天成;臧健;孟超 | 张天成;臧健;王莉 | 2020-07-02 |
董事备案 | 张天成;孟超;田磊 | 张天成;孟超;臧健 | 2019-01-15 |
法定代表人变更 | 田磊 | 臧健 | 2019-01-15 |
住所(经营场所)变更 | 广州市白云区金沙街春和二巷7号104房 | 广州市白云区谷诒路40号(肉菜市场) | 2018-11-22 |
营业期限变更 | 2011-01-06至2018-11-05 | 2011-01-06至2048-01-06 | 2018-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-11-22 | |
董事备案 | 刁岚,田磊,张天成 | 张天成,孟超,田磊 | 2018-11-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-13 |
组织机构备案 | 邓铁永(经理);刁岚(董事);房绍业(董事);刘红辉(监事);田磊(董事长); | 邓铁永(经理);刁岚(董事);刘红辉(监事);田磊(董事长);张天成(董事); | 2018-01-26 |
董事备案 | 邓铁永(经理);刁岚(董事);房绍业(董事);刘红辉(监事);田磊(董事长); | 邓铁永(经理);邓铁永(经理);刁岚(董事);李昱春(董事);刘红辉(监事);刘红辉(监事);刘文辉(董事);田磊(董事长);张天成(董事); | 2018-01-26 |
董事备案 | 邓铁永(经理);李昱春(董事);刘红辉(监事);刘文辉(董事);田磊(董事长); | 邓铁永(经理);邓铁永(经理);刁岚(董事);房绍业(董事);李昱春(董事);刘红辉(监事);刘红辉(监事);刘文辉(董事);田磊(董事长); | 2017-08-28 |
组织机构备案 | 邓铁永,经理,任命,;李昱春,董事,任命,;刘红辉,监事,选举,;刘文辉,董事,任命,;田磊,董事长,任命,是; | 邓铁永,经理,任命,;刁岚,董事,选举,;房绍业,董事,选举,;刘红辉,监事,选举,;田磊,董事长,任命,是; | 2017-08-28 |
组织机构备案 | 邓铁永(经理);李昱春(董事);刘红辉(监事);刘文辉(董事);田磊(董事长); | 邓铁永(经理);刁岚(董事);房绍业(董事);刘红辉(监事);田磊(董事长); | 2017-08-28 |
董事备案 | 邓铁永,经理,任命,;李昱春,董事,任命,;刘红辉,监事,选举,;刘文辉,董事,任命,;田磊,董事长,任命,是; | 邓铁永,经理,任命,;邓铁永,经理,任命,;刁岚,董事,选举,;房绍业,董事,选举,;李昱春,董事,任命,;刘红辉,监事,选举,;刘红辉,监事,选举,;刘文辉,董事,任命,;田磊,董事长,任命,是; | 2017-08-28 |
更多>>视频联播