变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区先烈中路83号502自编之六单元 | 广州市荔湾区中南街渔尾西路8号15栋2003室 | 2022-03-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2022-03-21 | |
监事备案 | 黎紫燕,李翠琴,曾志恒 | 黎紫燕,李翠琴,卢艳媚 | 2021-03-24 |
董事备案 | 李穗娟,李晓光,卢艳媚,鲁滨,曾威汉 | 李穗娟,黄志勇,李晓光,鲁滨,曾志恒 | 2021-03-24 |
法定代表人变更 | 鲁滨 | 黄志勇 | 2021-03-24 |
董事备案 | 李穗娟,李晓光,鲁滨,曾威汉,邹润慧 | 李穗娟,李晓光,鲁滨,曾威汉,卢艳媚 | 2019-08-22 |
监事备案 | 黎紫燕,梁永恒,麦燕玉 | 李翠琴,曾志恒,黎紫燕 | 2018-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-24 | |
董事备案 | 黄贤兴,李建宁,李晓光,鲁滨,杨伟华 | 曾威汉,李穗娟,邹润慧,李晓光,鲁滨 | 2018-12-24 |
监事备案 | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;卢展翔,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 黄贤兴,董事,选举,;黎紫燕,监事,选举,;李建宁,董事,选举,;李晓光,董事,选举,;梁永恒,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦燕玉,监事会主席,选举,;杨伟华,董事,选举,; | 2017-09-13 |
董事备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);李穗娟(监事);李晓光(董事);卢展翔(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦俊桦(董事);麦燕玉(监事会主席); | 黄贤兴(董事);黄贤兴(董事);黎紫燕(监事);李建宁(董事);李建宁(董事);李穗娟(监事);李晓光(董事);李晓兴(董事);李颖(监事);梁永恒(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦俊桦(董事);麦燕玉(监事会主席);麦燕玉(监事会主席);杨伟华(董事); | 2017-09-13 |
组织机构备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);李穗娟(监事);李晓光(董事);卢展翔(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦俊桦(董事);麦燕玉(监事会主席); | 黄贤兴(董事);黎紫燕(监事);李建宁(董事);李晓光(董事);梁永恒(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦燕玉(监事会主席);杨伟华(董事); | 2017-09-13 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2017-09-13 |
监事备案 | 黄贤兴(董事);李建宁(董事);李穗娟(监事);李晓光(董事);卢展翔(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦俊桦(董事);麦燕玉(监事会主席); | 黄贤兴(董事);黎紫燕(监事);李建宁(董事);李晓光(董事);梁永恒(监事);鲁滨(董事长兼经理);麦燕玉(监事会主席);杨伟华(董事); | 2017-09-13 |
董事备案 | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;卢展翔,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 黄贤兴,董事,选举,;黄贤兴,董事,选举,;黎紫燕,监事,选举,;李建宁,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;李晓兴,董事,选举,;李颖,监事,选举,;梁永恒,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,;杨伟华,董事,选举,; | 2017-09-13 |
组织机构备案 | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;卢展翔,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 黄贤兴,董事,选举,;黎紫燕,监事,选举,;李建宁,董事,选举,;李晓光,董事,选举,;梁永恒,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦燕玉,监事会主席,选举,;杨伟华,董事,选举,; | 2017-09-13 |
监事备案 | 变更前 | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;卢展翔,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 2015-07-07 |
组织机构备案 | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓兴,董事,选举,;李颖,监事,选举,;鲁滨,董事长,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 黄贤兴,董事,选举,;李建宁,董事,选举,;李穗娟,监事,选举,;李晓光,董事,选举,;卢展翔,监事,选举,;鲁滨,董事长兼经理,选举,是;麦俊桦,董事,选举,;麦燕玉,监事会主席,选举,; | 2015-07-07 |
更多>>视频联播