变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 黄生 | 2020-01-22 | |
负责人变更 | 曲正 | 黄生 | 2020-01-22 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-12-30 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区广棠西路8号G栋2D18房 | 广州市花都区迎宾大道179号2栋603房、604房(仅限办公用途) | 2016-12-30 |
名称变更 | 中铁十三局集团电务工程有限公司广州第一分公司 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司广州第一分公司 | 2014-09-19 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-09-19 |
营业期限变更 | 2013-11-05至2050-01-01 | 2013-11-05至 | 2014-09-19 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区柯木塱大坪街18号110房 | 广州市天河区广棠西路8号G栋2D18房 | 2014-09-19 |
具体经营项目申报 | 联系总公司业务。 | 联系总公司业务; | 2014-09-19 |
更多>>视频联播