变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-03-07 | 2018-12-05 | 2019-01-18 |
其他事项备案 | 董事长:许永军;法定代表人:许永军;工商联络员:余晓琳; | 法定代表人:刘伟;董事长:刘伟;工商联络员:于莉; | 2017-05-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:许永军;法定代表人:许永军;工商联络员:余晓琳; | 法定代表人:刘伟;董事长:刘伟;工商联络员:于莉; | 2017-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:许永军; | 董事长:刘伟; | 2017-05-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳招商电子工业开发有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000;股东名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:95.000000; | 股东名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-03-15 |
章程备案 | 2015-09-25 | 2017-03-07 | 2017-03-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-03-15 |
其他事项备案 | 914403007703480704 | 2016-07-25 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陈明刚;董事:赵军;董事:黄均隆;董事长:杨天平;监事:胡芹;总经理:杨天平;董事:黄新胜; | 监事:刘晔;董事:黄新胜;董事:龚镭;总经理:陈明刚;董事长:许永军;董事:黄均隆;董事:陈明刚; | 2016-07-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:杨天平;总经理:杨天平;其他董事:黄均隆;法定代表人:杨天平;其他董事:赵军;其他董事:黄新胜;其他董事:陈明刚;监事:胡芹; | 其他董事:黄新胜;董事长:许永军;总经理:陈明刚;其他董事:龚镭;其他董事:陈明刚;法定代表人:许永军;监事:刘晔;其他董事:黄均隆; | 2016-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:黄新胜;董事:赵军;董事:吕克俭;董事:黄均隆;监事:胡芹;董事长:杨天平;总经理:杨天平; | 董事:赵军;总经理:杨天平;董事:陈明刚;董事:黄新胜;董事长:杨天平;董事:黄均隆;监事:胡芹; | 2015-12-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:招商局蛇口工业区有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:95.000000;股东名称:深圳招商电子工业开发有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000; | 股东名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:95.000000;股东名称:深圳招商电子工业开发有限公司、出资额:500.000000、出资比例:5.000000; | 2015-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:杨天平;董事:吕克俭;监事:胡芹;总经理:杨天平;董事:丁勇;董事:赵军;董事:黄均隆; | 董事:吕克俭;董事长:杨天平;总经理:杨天平;董事:赵军;董事:黄均隆;监事:胡芹;董事:黄新胜; | 2015-06-10 |
更多>>视频联播