变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 1900-01-01 | 2019-02-15 | 2019-02-21 |
2019-02-21 | |||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1999-01-21,2019-01-21,20 | 1999-01-21,, | 2019-02-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘广丽;总经理:朱保国;董事:刘广霞;监事:王久梅;董事长:朱保国;监事:李艳梅;监事:李楠; | 董事:刘广霞;监事:王久梅;董事长:朱保国;监事:李艳梅;总经理:朱保国;董事:刘广丽;职工监事:王静; | 2017-01-13 |
其他事项备案 | 91440300708476311G | 2016-02-29 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王久梅;董事:刘广霞;董事:刘广丽;总经理:朱保国;监事:刘存友;董事长:朱保国;监事:李艳梅; | 董事:刘广丽;董事长:朱保国;总经理:朱保国;监事:李楠;监事:王久梅;监事:李艳梅;董事:刘广霞; | 2014-11-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:刘广丽;董事:朱保安;总经理:刘广丽;监事:刘存友;监事:李艳梅;董事:刘广霞;监事:王久梅; | 监事:刘存友;监事:王久梅;总经理:朱保国;董事:刘广丽;董事:刘广霞;董事长:朱保国;监事:李艳梅; | 2014-03-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:刘存友;董事长:刘广丽;总经理:刘广丽;其他董事:朱保安;其他董事:刘广霞;法定代表人:刘广丽;监事:李艳梅;监事:王久梅; | 总经理:朱保国;法定代表人:朱保国;监事:王久梅;监事:李艳梅;其他董事:刘广丽;其他董事:刘广霞;监事:刘存友;董事长:朱保国; | 2014-03-11 |
更多>>视频联播