变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈志勤、雍磊、黄志源(OEITJIEGOAN)、徐新林、吴亚烈、张光信、翟京丽 | 张光信、翟京丽、刘若飞、雍磊、黄志源(OEITJIEGOAN)、徐新林、赵龙文 | 2019-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈志勤、雍磊、黄志源(OEITJIEGOAN)、徐新林、吴亚烈、徐鸿仁、翟京丽 | 陈志勤、雍磊、黄志源(OEITJIEGOAN)、徐新林、吴亚烈、张光信、翟京丽 | 2017-09-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蓝振廷,黄志源(OEITJIEGOAN),陈民,欧阳大年,徐新林,吴亚烈,徐惠煜,翟京丽 | 陈志勤,雍磊,黄志源(OEITJIEGOAN),徐新林,吴亚烈,徐鸿仁,翟京丽 | 2016-05-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈民,监事;欧阳大年,监事;黄杰胜(JACKSONWIJAYALIMANTARA),董事长;翟京丽,董事;刘汉鸿,董事;吴亚烈,董事;徐惠煜,董事兼总经理;蓝振廷,监事长 | 陈民,监事;欧阳大年,监事;翟京丽,董事;徐新林,董事;吴亚烈,董事;徐惠煜,董事兼总经理;蓝振廷,监事长;黄志源(OEITJIEGOAN),董事长 | 2016-03-01 |
其他事项备案 | 黄杰胜(JACKSONWIJAYALIMANTARA) | 黄志源(OEITJIEGOAN) | 2016-03-01 |
联络员备案 | 无 | 严艳利 | 2015-12-15 |
更多>>视频联播