变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄刚 | 陈欣欣 | 2022-03-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩文光 | 黄刚 | 2019-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈文山 | 韩文光 | 2018-08-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄刚 | 陈文山 | 2017-07-14 |
其他事项备案 | 吴奇学 | 黄刚 | 2016-01-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 农村存、贷款业务。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 农村存、贷款业务。 | 2015-11-25 |
更多>>视频联播