变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张心智 | 李鹏 | 2021-03-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨宝春,张心智,应安华,曹煜,马国林,何斌,渠峰,赵建新,彭茹,苏凯涛,赵识群,应文,王富饶 | 刘鹏飞,杨宝春,张心智,应安华,马国林,渠峰,赵建新,彭茹,苏凯涛,赵识群,应文,王富饶,王志勇 | 2020-05-29 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张心智、毛彪勇、曹煜、马国林、何斌、渠峰、赵建新、彭茹、苏凯涛、赵识群、应文、王富饶 | 张心智、应安华、曹煜、马国林、何斌、渠峰、赵建新、彭茹、苏凯涛、赵识群、应文、王富饶 | 2017-07-26 |
更多>>视频联播