变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 雷静、雷静、肖文辉、黎毅、钱锋、张步云 | 雷静、肖文辉、李子瑞、钱锋、张步云 | 2020-11-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王峰 | 雷静 | 2019-04-17 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张步云、王峰、张步云、赵倩、黎毅 | 雷静、雷静、肖文辉、黎毅、钱锋、张步云 | 2019-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王国荣、李廷芳、张步云、陈忠、姚立庆、赵倩、李廷芳、李丹、黎毅、杨槐璋、俞妙根 | 张步云、王峰、张步云、赵倩、黎毅 | 2018-03-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海银都实业(集团)有限公司:25%;上海榕普股权投资基金管理有限公司:20%;上海煜辰投资有限责任公司:20%;云南省投资控股集团有限公司:15%;浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司:10%;太平资产管理有限公司:10%; | 上海银都实业(集团)有限公司:60%;上海榕普股权投资基金管理有限公司:20%;上海煜辰投资有限责任公司:20%; | 2018-03-05 |
其他事项备案 | 上海银都实业(集团)有限公司:25%;上海榕普股权投资基金管理有限公司:20%;上海煜辰投资有限责任公司:20%;云南省投资控股集团有限公司:15%;浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司:10%;太平资产管理有限公司:10%; | 上海银都实业(集团)有限公司:60%;上海榕普股权投资基金管理有限公司:20%;上海煜辰投资有限责任公司:20%; | 2018-03-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李廷芳 | 王峰 | 2018-03-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 股权投资(不含担保和房地产业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | 股权投资(不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。)。 | 2018-03-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 30000.000000 | 2016-08-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 上海银都实业(集团)有限公司:100%; | 上海银都实业(集团)有限公司:25%;云南省投资控股集团有限公司:15%;太平资产管理有限公司:10%;浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司:10%;上海榕普股权投资基金管理有限公司:20%;上海煜辰投资有限责任公司:20%; | 2016-08-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黎毅、巫锡平 | 王国荣、李廷芳、张步云、陈忠、李廷芳、姚立庆、赵倩、李丹、黎毅、杨槐璋、俞妙根 | 2016-08-31 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2016-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黎毅 | 李廷芳 | 2016-08-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 股权投资(不含担保和房地产业务);资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);投资管理(不含金融和经纪业务);融资咨询;财务咨询;企业管理咨询;科技信息咨询;商务咨询;高新技术研发;新型材料开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | 股权投资(不含担保和房地产业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 | 2016-08-09 |
更多>>视频联播