变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:资产管理、股权投资(私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的,不得开展私募基金业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-02-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李玉环(董事);吕庆玉(董事);王为为(董事);曹琰(董事);吴涛(董事长,经理);熊涔(监事); | 姜松(监事);曹琰(董事);吴涛(经理,董事长);吕庆玉(董事);李玉环(董事);王为为(董事); | 2023-02-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-43556(集中办公区) | 珠海市横琴新区兴盛一路128号1107办公 | 2023-02-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张春平 | 吴涛 | 2021-01-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹琰(董事);郭照(监事);吴涛(董事);吴涛(经理);王权(董事);何海洋(董事);程海琼(监事);张春平(董事长);李璐(监事会主席); | 李玉环(董事);吕庆玉(董事);王为为(董事);曹琰(董事);吴涛(经理,董事长);熊涔(监事); | 2021-01-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-406室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-43556(集中办公区) | 2018-01-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2018-01-22 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钟国兴 | 张春平 | 2018-01-22 |
章程备案 | 章程 | 2018-01-22 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:资产管理、股权投资、投资顾问。 | 章程记载的经营范围:资产管理、股权投资(私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的,不得开展私募基金业务)。 | 2018-01-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 广东省珠海市 | 北京市西城区 | 2018-01-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程海琼,监事;何海洋,董事;王浩,监事会主席;王权,董事;吴涛,董事;吴涛,经理;詹漫丽,监事;张晨光,董事;钟国兴,董事长 | 曹琰,董事;程海琼,监事;郭照,监事;何海洋,董事;李璐,监事会主席;王权,董事;吴涛,董事;吴涛,经理;张春平,董事长 | 2018-01-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐勇力 | 钟国兴 | 2015-12-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京市海淀区北洼路32号3楼605号 | 珠海市 | 2015-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程海琼,监事;何海洋,董事;王浩,监事会主席;王权,董事;吴涛,董事;吴涛,经理;徐勇力,董事长;詹漫丽,监事;张晨光,董事 | 程海琼,监事;何海洋,董事;王浩,监事会主席;王权,董事;吴涛,董事;吴涛,经理;詹漫丽,监事;张晨光,董事;钟国兴,董事长 | 2015-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2015-12-29 |
更多>>视频联播