变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 薛英宇 | 林铮 | 2022-01-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韦吉浩 | 薛英宇 | 2020-01-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘建平 | 韦吉浩 | 2018-11-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈运锋 | 潘建平 | 2017-06-27 |
更多>>视频联播