变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王鹏,执行董事兼经理;刘崴,监事 | 王鹏,执行董事兼经理;王平,财务负责人;郑少杰,监事 | 2023-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘崴,监事;卢润科,执行董事兼总经理 | 刘崴,监事;王鹏,执行董事兼经理 | 2023-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢润科 | 王鹏 | 2023-08-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蒋力 | 卢润科 | 2022-10-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘崴,监事;蒋力,执行董事兼总经理 | 刘崴,监事;卢润科,执行董事兼总经理 | 2022-10-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒋力,执行董事兼总经理;冼俊敏,监事 | 蒋力,执行董事兼总经理;刘崴,监事 | 2021-07-15 |
章程备案 | 章程备案 | 2020-10-13 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3栋1506 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙智城路3号顺科置业大厦9楼903室(住所申报) | 2020-08-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区德民路区政府大楼主楼六楼 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3栋1506 | 2017-04-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周乘东 | 蒋力 | 2016-12-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周乘东,执行董事,总经理;周勇,监事 | 蒋力,执行董事,总经理;冼俊敏,监事 | 2016-12-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20000.0000 | 19250.0000 | 2016-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈海燕,执行董事,总经理;周勇,监事 | 周乘东,执行董事,总经理;周勇,监事 | 2015-05-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈海燕 | 周乘东 | 2015-05-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李文军,执行董事,总经理;周勇,监事 | 陈海燕,执行董事,总经理;周勇,监事 | 2014-09-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李文军 | 陈海燕 | 2014-09-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈永安,董事;何国华,董事长,总经理;何鸿宏,董事;廖玲华,监事 | 李文军,执行董事,总经理;周勇,监事 | 2013-03-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何国华 | 李文军 | 2013-03-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-06-30 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 创业投资、实业投资、股权投资、投资管理、企业管理咨询。〓 | 创业投资、实业投资、股权投资、投资管理、企业管理咨询。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营)〓 | 2011-06-30 |
更多>>视频联播