变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15000.000000 | 32000.000000 | 2019-02-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 高速公路、干线公路、桥梁、汽车客货运站(场)、铁路、港口、航道、民用机场等重大交通基础设施的投融资、建设、经营管理;公路、水路、铁路、航空、管道等运输、仓储业、物流业投资经营;交通新能源、汽车循环利用项目投资经营;交通勘察设计;土地储备经营和物业开发;投资项目沿线加油站、通信管槽、户外广告等特许经营权的经营管理。 | 高速公路、干线公路、桥梁、汽车客货运站(场)、铁路、港口、航道、民用机场等重大交通基础设施的投融资、建设、经营管理;公路、水路、铁路、航空、管道等运输、仓储业、物流业投资经营;交通新能源、汽车循环利用项目投资经营;交通勘察设计;物业开发;投资项目沿线加油站、通信管槽、户外广告等特许经营权的经营管理。(以上项目不含前置许可项目) | 2019-02-01 |
章程备案 | 章程 | 2019-02-01 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓善秋,董事;李石颂,监事;卢自盛,监事、监事会主席;罗世康,职工监事;乔威,职工董事;魏兴扬,董事;曾洪生,董事;张国伟,董事,董事长,总经理;张志亮,职工监事;钟雪婷,监事 | 邓善秋,董事;蒋志,监事;李进,监事,监事会主席;李伟军,职工监事;梁权辉,职工监事;魏兴扬,董事;吴春江,董事;曾洪生,职工董事;张国伟,董事,董事长,总经理;钟雪婷,监事 | 2014-11-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邓善秋,董事;蒋志,监事;李进,监事,监事会主席;李伟军,职工监事;梁权辉,职工监事;魏兴扬,董事;吴春江,董事;曾洪生,职工董事;张国伟,董事,董事长,总经理;钟雪婷,监事 | 邓远征,董事;蒋志,监事;李进,监事,监事会主席;李伟军,职工监事;梁权辉,职工监事;魏兴扬,董事;吴春江,董事;曾洪生,职工董事;张国伟,董事,董事长,总经理;钟雪婷,监事 | 2014-11-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2013-07-03 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2014-11-23 | 长期 | 2013-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 方漫莉,监事,监事长;刘浩波,董事;罗世康,监事;罗玉莹,董事;乔威,董事;谭文忠,监事;肖云足,监事;叶正亲,董事;张国伟,董事,董事长,总经理;张志亮,监事 | 邓善秋,董事;李石颂,监事;卢自盛,监事、监事会主席;罗世康,职工监事;乔威,职工董事;魏兴扬,董事;曾洪生,董事;张国伟,董事,董事长,总经理;张志亮,职工监事;钟雪婷,监事 | 2013-07-03 |
更多>>视频联播