变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京市 | 广东省深圳市 | 2018-08-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:受托管理股权投资基金企业、从事投资管理及相关咨询服务、资产管理、投资咨询、财务咨询、企业管理、企业管理咨询、利用自有资金对外投资。 | 章程记载的经营范围:投资基金、基金管理、投资管理、资产管理、股权投资 | 2018-08-15 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠海市横琴新区宝中路3号4004室-451 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-56026(集中办公区) | 2018-08-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹毅,总经理;李玉明,监事;宋迎春,执行董事,副总经理;朱冰,副总经理 | 曹毅,总经理;曹毅,执行董事;李玉明,监事;朱冰,副总经理 | 2018-08-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2018-08-15 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋迎春 | 曹毅 | 2018-08-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2017-11-14 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹毅,总经理;宋迎春,执行董事,副总经理;周建之,监事;朱冰,副总经理 | 曹毅,总经理;李玉明,监事;宋迎春,执行董事,副总经理;朱冰,副总经理 | 2017-11-14 |
章程备案 | 2016-06-23 | 章程 | 2017-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹毅,执行董事;曹毅,总经理;宋迎春,副总经理;周建之,监事;朱冰,副总经理 | 曹毅,总经理;宋迎春,执行董事,副总经理;周建之,监事;朱冰,副总经理 | 2017-07-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曹毅 | 宋迎春 | 2017-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2017-07-13 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 广东省深圳市 | 北京市 | 2017-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜颖,监事;任正浩,经理;曾广,监事;钟晋,执行董事 | 曹毅,执行董事;曹毅,总经理;宋迎春,副总经理;周建之,监事;朱冰,副总经理 | 2016-06-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 10000.000000 | 2016-06-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2016-06-28 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钟晋 | 曹毅 | 2016-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 北京市丰台区丰台镇南开西里2栋76号 | 广东省深圳市 | 2016-06-28 |
章程备案 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:受托管理股权投资基金企业、从事投资管理及相关咨询服务、资产管理、投资咨询、财务咨询、企业管理、企业管理咨询、利用自有资金对外投资。 | 2016-06-28 |
更多>>视频联播