变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-21 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-11-30 | ||
企业名称 | 德和德美融资担保有限公司 | 中吉财富融资担保有限公司 | 2016-11-03 |
法定代表人 | 刘永明 | 刘兴亮 | 2015-11-30 |
企业名称 | 源进投资担保有限公司 | 德和德美融资担保有限公司 | 2012-09-05 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-21 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2015-11-30 | ||
企业名称 | 德和德美融资担保有限公司 | 中吉财富融资担保有限公司 | 2016-11-03 |
法定代表人 | 刘永明 | 刘兴亮 | 2015-11-30 |
企业名称 | 源进投资担保有限公司 | 德和德美融资担保有限公司 | 2012-09-05 |
更多>>视频联播