变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 2023-12-28 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 戴海佳 | 董江 | 2021-07-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许劼(监事);戴海佳(执行董事,经理); | 许劼(监事);董江(经理,执行董事); | 2021-07-19 |
章程备案 | 章程 | 2021-07-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 戴海佳,执行董事,经理;周文俊,监事 | 戴海佳,执行董事,经理;许劼,监事 | 2021-05-12 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-03-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发、物业管理、物业租赁。 | 房地产开发经营、物业管理、物业租赁。 | 2017-03-31 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-03-31 |
章程备案 | 章程修正案 | 2016-06-29 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2016-06-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 戴海佳,执行董事,经理;于其国,监事 | 戴海佳,执行董事,经理;周文俊,监事 | 2010-04-13 |
更多>>视频联播