变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 张秀山 | 蔡丽春 | 2021-07-29 |
负责人变更 | 陈聪 | 吴朝阳 | 2020-12-25 |
负责人变更 | 徐超群 | 陈聪 | 2017-04-11 |
负责人变更 | 林立杰 | 徐超群 | 2016-08-25 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2016-03-03 |
经营范围变更 | 许可经营项目:承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理财、及其委托的其他有关事宜;经中国保监会批准的其他业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 承保人民币和外币的各种人身保险业务,包括各类人寿保险、健康保险(不包括“团体长期健康保险”)、意外伤害保险等保险业务;办理各种法定人身保险业务;代理国内外保险机构检验、理财、及其委托的其他有关事宜;证券投资基金销售业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-08-13 |
经营场所变更 | 莆田市秀屿区埭头镇埭新社区埭平线圆圈南山路950号房屋第三、四层 | 莆田市秀屿区埭头镇埭头街天云路良友楼三楼 | 2015-05-14 |
信息公示联络员备案 | 张秀山 | 2014-08-11 | |
增、补、换照 | 旧照350305100013210 | 新照350305100013210 | 2014-08-11 |
更多>>视频联播