变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-01-20 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-07-09 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:吴曦东;执行监事:姚培;执行监事:蓝虹;监事:余庆;监事:蔡素娟; | 监事:吴曦东;执行监事:姚培;监事:余庆;执行监事:陈友莲;监事:蔡素娟; | 2018-11-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:余庆;董事:刘丽;董事:邵顺昌;监事:詹辉轮;监事:沈武;董事长:叶青;监事:姚培;董事:曹翔;董事:莫福光;董事:林晓春;董事:郑学定;董事:吴硕贤;监事:蓝虹;董事:陈泽广; | 董事:陈泽广;董事:吴硕贤;董事:刘丽;董事:林晓春;董事:郑学定;监事:余庆;董事:莫福光;执行监事:姚培;董事:邵顺昌;监事:蔡素娟;监事:吴曦东;董事长:叶青;执行监事:蓝虹;董事:黄庆; | 2018-04-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市创新投资集团有限公司、出资额:550.000000、出资比例:5.000000;股东名称:深圳市英龙建安(集团)有限公司、出资额:1100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:6600.000000、出资比例:60.000000;股东名称:中关村发展集团股份有限公司、出资额:1100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市建科投资股份有限公司、出资额:1650.000000、出资比例:15.000000; | 股东名称:限售条件流通股、出资额:11000.000000、出资比例:75.000000;股东名称:无限售条件流通股、出资额:3666.670000、出资比例:25.000000; | 2017-09-30 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司 | 其他股份有限公司(上市) | 2017-09-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11000 | 14666.67 | 2017-09-30 |
章程备案 | 2016-06-13 | 2017-09-21 | 2017-09-30 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑与园区运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易,会议展览,物业租赁与管理。^绿色低碳技术培训推广。 | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑与园区运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易,会议展览,物业租赁与管理,建筑服务。^绿色低碳技术培训推广。 | 2016-06-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、培训推广和销售贸易,会议展览。^绿色低碳技术培训推广。 | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑与园区运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、投资、培训推广和销售贸易,会议展览,物业租赁与管理。^绿色低碳技术培训推广。 | 2016-03-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:蓝虹;监事:沈武;总经理:陈泽广;监事:姚培;董事:吴硕贤;董事:刘征宇;董事长:叶青;监事:余庆;监事:詹辉轮;董事:莫福光;董事:邵顺昌;董事:郑学定;董事:林晓春;董事:洪文亚;董事:陈泽广; | 监事:詹辉轮;监事:姚培;董事:陈泽广;董事:邵顺昌;董事:曹翔;总经理:陈泽广;董事:林晓春;董事:郑学定;董事长:叶青;监事:沈武;董事:刘丽;董事:吴硕贤;监事:蓝虹;监事:余庆;董事:莫福光; | 2016-03-17 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-07 |
其他事项备案 | 91440300665899831W | 2015-12-07 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区上梅林梅坳三路29号建科大楼 | 深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼 | 2015-12-07 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城市及建筑科学研究;城市规划编制;工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务;环境工程检测和咨询;建筑工程性能评估;能耗测评及节能检测评价;绿色节能改造咨询与施工;绿色建筑运营管理;碳审计与评估;绿色低碳技术与产品开发、咨询、销售贸易。^绿色低碳技术培训推广。 | 城市及建筑科学研究,城市规划编制,工程咨询、勘察、设计、质量检测与检查、项目管理、监理及相关技术服务,环境工程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及节能检测评价,绿色节能改造咨询与施工,绿色建筑运营管理,碳审计与评估,绿色低碳技术与产品开发、咨询、培训推广和销售贸易,会议展览。^绿色低碳技术培训推广。 | 2015-07-20 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-07-20 |
更多>>视频联播