变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 邢国铭,董事长;杨峰,总经理,董事;余道群,董事;赵日云,监事 | 邢国琳,董事长;杨峰,总经理,董事;余道群,董事;赵日云,监事 | 2019-11-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邢国铭 | 邢国琳 | 2019-11-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨智雄 | 邢国铭 | 2019-07-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨峰,总经理,董事;杨智雄,董事长;余道群,董事;赵日云,监事 | 邢国铭,董事长;杨峰,总经理,董事;余道群,董事;赵日云,监事 | 2019-07-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事会成员发生备案 | 2019-07-04 | |
章程备案 | 2015-11-04 | 2016-08-10 | 2016-08-31 |
章程备案 | 2015-11-04 | 2015-11-10 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:房地产开发。 | 2015-11-10 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨峰 | 杨智雄 | 2015-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 8155555 | 2015-08-25 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨峰,董事长;杨智雄,董事,总经理;余道群,董事;赵日云,监事 | 杨峰,总经理,董事;杨智雄,董事长;余道群,董事;赵日云,监事 | 2015-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道中1025号39栋1单元301房 | 广东省珠海市香洲区前山兰埔路2号31栋2单元301房 | 2015-08-25 |
更多>>视频联播