变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-10-17 | ||
章程备案 | 2018-11-06 | 2019-10-10 | 2019-10-17 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2009-09-18,2019-09-18,10 | 2009-09-18,, | 2019-10-17 |
章程备案 | 2014-10-31 | 2018-11-06 | 2018-11-23 |
2018-11-23 | |||
劳务派遣;呼叫中心业务(凭有效的增值电信业务经营许可证经营);电话信息服务业务;电信业务代理业务。 | 2018-11-23 | ||
许可经营项目变更 | 审批文件名称:验资报告、审批文件号:;审批文件名称:增值电信业务经营许可证、审批文件号:; | 审批文件名称:《电信业务经营许可证》、审批文件号:; | 2018-11-23 |
通讯设备软硬件的技术开发与销售;计算机网络服务、通信系统网络集成设计、开发、安装;通信终端设备的销售;信息咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);物资管理(凭有效资质证书经营);自有房屋租赁业务;劳务派遣;呼叫中心业务(凭有效的增值电信业务经营许可证经营)。 | 通讯设备软硬件的技术开发与销售;计算机网络服务、通信系统网络集成设计、开发、上门安装;通信终端设备的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);物业管理;自有房屋租赁;企业管理咨询;计算机系统开发;电子元器件的销售;通信交换、传输终端设备的销售、上门安装、上门维修及相关技术服务;经营电子商务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;市场营销策划;税务代理;体育拓展培训(不含高危险体育项目)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2018-11-23 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:杨军;董事:凌孟波;总经理:杨军;董事:刘飞鸣;监事:杨忠; | 董事:凌孟波;董事长:杨忠;董事:陈晓丹;总经理:凌孟波;监事:朱春晖; | 2016-06-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨军;总经理:杨军;监事:杨忠;其他董事:凌孟波;其他董事:刘飞鸣;董事长:杨军; | 法定代表人:杨忠;其他董事:陈晓丹;总经理:凌孟波;监事:朱春晖;其他董事:凌孟波;董事长:杨忠; | 2016-06-29 |
其他事项备案 | 914403006955645739 | 2016-06-29 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市润迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:30.000000;股东名称:商凯集团(深圳)有限公司、出资额:700.000000、出资比例:70.000000; | 股东名称:深圳市润迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳市三明和科技有限公司、出资额:700.000000、出资比例:70.000000; | 2014-12-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-10-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市润迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳市三明和科技有限公司、出资额:700.000000、出资比例:70.000000; | 股东名称:深圳市润迅实业有限公司、出资额:300.000000、出资比例:30.000000;股东名称:商凯集团(深圳)有限公司、出资额:700.000000、出资比例:70.000000; | 2014-10-31 |
更多>>视频联播