变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 娄提高 | 罗剑 | 2020-06-05 |
其他变更 | 姓名:李祥林,职务:监事;姓名:余志斌,职务:监事;姓名:胡春红,职务:监事;姓名:杨根财,职务:监事会主席;姓名:饶吉华,职务:监事;姓名:马亦挺,职务:监事;姓名:黄文龙,职务:监事;姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:娄提高,职务:董事长;姓名:徐步到,职务:董事;姓名:周振华,职务:董事;姓名:黄建春,职务:董事;姓名:余君明,职务:董事; | 姓名:余君明,职务:董事;姓名:李祥林,职务:监事;姓名:余志斌,职务:监事;姓名:胡春红,职务:监事;姓名:杨根财,职务:监事会主席;姓名:饶吉华,职务:监事;姓名:马亦挺,职务:监事;姓名:黄文龙,职务:监事;姓名:徐步到,职务:董事;姓名:周振华,职务:董事;姓名:黄建春,职务:董事;姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:罗剑,职务:董事长; | 2020-06-05 |
注册资本(金)变更 | 12896.0685万元 | 13153.9899万元 | 2019-09-05 |
其他变更 | 姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:周红萍,职务:董事长;姓名:徐步到,职务:董事;姓名:周振华,职务:董事;姓名:黄建春,职务:董事;姓名:杨根财,职务:董事;姓名:余志斌,职务:监事;姓名:饶吉华,职务:监事;姓名:马亦挺,职务:监事;姓名:黄文龙,职务:监事;姓名:李祥林,职务:监事;姓名:胡春红,职务:监事;姓名:晏华,职务:监事会主席; | 姓名:李祥林,职务:监事;姓名:胡春红,职务:监事;姓名:杨根财,职务:监事会主席;姓名:余志斌,职务:监事;姓名:饶吉华,职务:监事;姓名:马亦挺,职务:监事;姓名:黄文龙,职务:监事;姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:娄提高,职务:董事长;姓名:徐步到,职务:董事;姓名:周振华,职务:董事;姓名:黄建春,职务:董事;姓名:余君明,职务:董事; | 2019-09-05 |
法定代表人变更 | 周红萍 | 娄提高 | 2019-09-05 |
住所变更 | 江西省抚州市金溪县秀谷东大道112号 | 江西省抚州市金溪县秀谷镇园湖南路11号 | 2019-09-04 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:晏华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:曹模祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:毛芝芳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李祥林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:马亦挺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈萍香,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄文龙,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶吉华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:周红萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:余志斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:周振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨根财,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:胡春红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐步到,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄建春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李丽琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:曹模祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈萍香,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:胡春红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄建春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄文龙,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李丽琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李祥林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:马亦挺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:毛芝芳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶吉华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐步到,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:杨根财,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:余志斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:周红萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:周振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:晏华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2019-09-04 |
注册资本(金)变更 | 12281.97万元 | 12896.0685万元 | 2019-09-04 |
注册资本(金)变更 | 12041.15万元 | 12281.97万元 | 2019-09-03 |
董事备案 | 职务:董事,姓名:李丽琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴小青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:余淑娟,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:曹模祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:周红萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李祥林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李全良,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:贾灵燕,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:毛芝芳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:周振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:余志斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄建春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:吴学儿,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶国平,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:叶东明,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈萍香,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:董事,姓名:曹模祥,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:陈萍香,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:胡春红,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:黄建春,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:黄文龙,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:李丽琴,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:李祥林,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:马亦挺,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:毛芝芳,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:饶吉华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:徐步到,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事会主席,姓名:杨根财,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:余志斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事长,姓名:周红萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:周振华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:董事,姓名:晏华,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2019-09-03 |
法定代表人变更 | 甘加清 | 周红萍 | 2016-09-18 |
其他变更 | 姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:李祥林,职务:监事;姓名:吴小青,职务:董事;姓名:饶国平,职务:监事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:余志斌,职务:董事;姓名:叶东明,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:李全良,职务:监事;姓名:黄建春,职务:监事;姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:吴学儿,职务:董事;姓名:余淑娟,职务:监事;姓名:甘加清,职务:董事长;姓名:周振华,职务:监事;姓名:贾灵燕,职务:监事; | 姓名:毛芝芳,职务:董事;姓名:李祥林,职务:监事;姓名:吴小青,职务:董事;姓名:李丽琴,职务:董事;姓名:饶国平,职务:监事;姓名:陈萍香,职务:董事;姓名:余志斌,职务:董事;姓名:叶东明,职务:董事;姓名:曹模祥,职务:董事;姓名:李全良,职务:监事;姓名:黄建春,职务:监事;姓名:余淑娟,职务:监事;姓名:吴学儿,职务:董事;姓名:周振华,职务:监事;姓名:贾灵燕,职务:监事;姓名:周红萍,职务:董事长; | 2016-09-18 |
其他变更 | 913610007057867364 | 2016-04-13 |
更多>>视频联播