变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-06-25 | 2019-07-01 | 2019-07-03 |
2019-07-03 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:蒋昌建;董事:尹烨;董事:徐爱民;董事:陈鹏辉;董事:王洪涛;董事:孙英俊;董事:王俊;董事:吴育辉; | 董事:杜玉涛;董事:尹烨;董事:陈鹏辉;董事:徐爱民;董事:蒋昌建;董事:王洪涛;董事:孙英俊;董事:吴育辉; | 2018-12-04 |
章程备案 | 2018-02-07 | 2018-06-25 | 2018-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:尹烨;董事:陈鹏辉;董事:蒋昌建;董事:徐爱民;董事:孙英俊;董事:吴育辉;董事:王俊;董事:王洪涛;董事:李英睿;董事:金春保;董事:谢宏; | 董事:蒋昌建;董事:王洪涛;董事:尹烨;董事:王俊;董事:孙英俊;董事:陈鹏辉;董事:吴育辉;董事:徐爱民; | 2018-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吴育辉;董事:陈鹏辉;董事:王洪涛;董事:吴淳;董事:金春保;董事:蒋昌建;董事:王石;董事:李英睿;董事:孙英俊;董事:赵谦;董事:徐爱民;董事:尹烨;董事:谢宏;董事:王俊; | 董事:徐爱民;董事:吴育辉;董事:金春保;董事:谢宏;董事:李英睿;董事:蒋昌建;董事:尹烨;董事:陈鹏辉;董事:王洪涛;董事:王俊;董事:孙英俊; | 2018-04-02 |
章程备案 | 2017-09-15 | 2018-02-07 | 2018-04-02 |
章程备案 | 2015-06-24 | 2017-09-15 | 2017-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2017-09-28 | ||
市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) | 2017-09-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 36000 | 40010 | 2017-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:金春保;董事:王洪涛;董事:谢宏;董事:李英睿;董事:徐爱民;董事:王石;董事:蒋昌建;董事:尹烨;董事:吴淳;董事:王俊;董事:郭晋龙;董事:陈鹏辉;董事:孙英俊;董事:赵谦; | 董事:谢宏;董事:王洪涛;董事:王俊;董事:吴淳;董事:吴育辉;董事:尹烨;董事:王石;董事:陈鹏辉;董事:金春保;董事:徐爱民;董事:孙英俊;董事:赵谦;董事:李英睿;董事:蒋昌建; | 2017-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李英睿;董事:赵谦;董事:王俊;董事:陈鹏辉;董事:吴淳;董事:蒋昌建;总经理:尹烨;董事:金春保;董事:孙英俊;监事:李雯琪;董事:段国圣;监事:胡宇洁;董事:徐爱民;董事:郭晋龙;董事长:汪建;董事:王石;董事:尹烨;董事:谢宏;监事:李松岗; | 董事:赵谦;董事:吴淳;监事:李雯琪;董事:金春保;董事:郭晋龙;监事:李松岗;董事:尹烨;董事:王洪涛;监事:胡宇洁;董事:李英睿;董事长:汪建;董事:蒋昌建;总经理:尹烨;董事:陈鹏辉;董事:谢宏;董事:徐爱民;董事:孙英俊;董事:王石;董事:王俊; | 2016-07-01 |
其他事项备案 | 914403005586967563 | 2016-05-10 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32611.9339 | 36000 | 2015-06-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:尹烨;董事:王俊;董事:尹烨;董事:孙英俊;董事长:汪建;监事:李松岗; | 董事:陈鹏辉;董事:李英睿;监事:李松岗;董事:徐爱民;董事:赵谦;董事:吴淳;总经理:尹烨;监事:李雯琪;董事:段国圣;董事:蒋昌建;董事:郭晋龙;董事:孙英俊;董事:王俊;董事:王石;董事长:汪建;董事:尹烨;董事:谢宏;监事:胡宇洁;董事:金春保; | 2015-06-23 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳华大基因医学有限公司 | 深圳华大基因股份有限公司 | 2015-06-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9353.8864 | 32611.9339 | 2015-06-23 |
更多>>视频联播