变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2019-07-08 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-07-08 | ||
照明产品、电子智能锁具、开关插座、窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产品的生产(涉及许可证的凭许可证经营) | 2019-07-08 | ||
章程备案 | 2018-08-24 | 2019-03-04 | 2019-07-08 |
2019-07-08 | |||
照明产品的设计、研发、生产、销售;照明工程、驱动电源、控制系统;进出口业务。 | 设计、研发、销售:照明产品、电子智能锁具、开关插座、窗帘电机、厨卫电器、浴霸、电子电器产品、有线无线网络通讯产品;照明工程、驱动电源、控制系统;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-07-08 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3680 | 6756.6927 | 2018-11-22 |
章程备案 | 2018-01-16 | 2018-08-24 | 2018-11-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F | 2018-01-23 |
章程备案 | 2016-04-18 | 2018-01-16 | 2018-01-23 |
2018-01-23 | |||
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 股份有限公司(非上市) | 2016-05-13 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市实益达照明有限公司 | 深圳市实益达技术股份有限公司 | 2016-05-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘艳丽;监事:陈军寿;董事长:乔昕;总经理:薛桂香;董事:薛桂香; | 董事:薛桂香;监事:吴静;总经理:薛桂香;监事:林经升;董事:刘基勇;董事:陈世蓉;董事长:乔昕;董事:刘艳丽;监事:陈晓燕; | 2016-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:陈军寿;股东:薛桂香;董事长:陈熙亚;总经理:薛桂香;法定代表人:陈熙亚; | 董事长:乔昕;其他董事:刘艳丽;其他董事:薛桂香;总经理:薛桂香;监事:陈军寿;股东:薛桂香;股东:乔昕;法定代表人:薛桂香;股东:刘艳丽; | 2016-03-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:新余益明投资合伙企业(有限合伙)、出资额:163.200000、出资比例:5.440000;股东名称:深圳市麦达数字股份有限公司、出资额:2816.800000、出资比例:93.890000;股东名称:薛桂香、出资额:20.000000、出资比例:.670000; | 股东名称:新余益明投资合伙企业(有限合伙)、出资额:163.200000、出资比例:4.435000;股东名称:深圳市麦达数字股份有限公司、出资额:2816.800000、出资比例:76.543000;股东名称:乔昕、出资额:600.000000、出资比例:16.304000;股东名称:薛桂香、出资额:80.000000、出资比例:2.174000;股东名称:刘艳丽、出资额:20.000000、出资比例:.544000; | 2016-03-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:陈军寿;执行董事:陈熙亚;总经理:薛桂香; | 监事:陈军寿;总经理:薛桂香;董事长:乔昕;董事:刘艳丽;董事:薛桂香; | 2016-03-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 3680 | 2016-03-07 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-07 |
更多>>视频联播