变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 欧子恒 | 陈乐妍 | 2021-11-15 |
章程备案 | 章程 | 2021-11-15 | |
高级管理人员备案 | 欧子恒(经理,执行董事);谢敏强(监事); | 陈乐妍(执行董事,经理);谢敏强(股东代表监事); | 2021-11-15 |
住所变更 | 中山市石岐区员峰员兴路容份9幢二楼208 | 中山市石岐区雅居街1号3层301卡(66室) | 2021-11-15 |
章程备案 | 章程 | 2020-11-26 | |
住所变更 | 中山市石岐区富康北路23号1卡之一 | 中山市石岐区员峰员兴路容份9幢二楼208 | 2020-11-26 |
经营范围变更 | 房地产开发 | 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-11-26 |
股东备案 | 郭凤霞,执行董事,经理;谢敏强,监事 | 欧子恒,执行董事,经理;谢敏强,监事 | 2020-01-22 |
法定代表人变更 | 郭凤霞 | 欧子恒 | 2020-01-22 |
法定代表人变更 | 叶炳坚 | 郭凤霞 | 2018-08-29 |
更多>>视频联播