变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案 | 2023-03-22 | |
章程修正案 | 章程修正案备案 | 2022-08-03 | |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 23373.5252 | 25056.419000 | 2022-08-03 |
管理人员 | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、向继光(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事)、孙俊峰(董事) | 梅平(监事会主席)、徐燕(董事长)、向继光(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事)、孙俊峰(董事) | 2022-05-18 |
管理人员 | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、张宏飞(董事)、向继光(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事) | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、向继光(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事)、孙俊峰(董事) | 2021-10-26 |
管理人员 | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、张宏飞(董事)、陈群华(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事) | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、张宏飞(董事)、向继光(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事) | 2021-07-30 |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 19695.2893 | 23373.525200 | 2021-07-30 |
联系电话 | 8205001 | 0718-8203779 | 2021-06-11 |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 18757.4184 | 19695.289300 | 2021-06-11 |
章程 | 章程备案 | 2021-06-11 | |
管理人员 | 汤世辉(董事长)、朱朝晖(监事)、张宏飞(董事)、陈群华(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、张惠芳(董事)、司马俊莲(董事) | 徐燕(董事长)、朱朝晖(监事)、张宏飞(董事)、陈群华(董事)、梁晖(监事)、包乾申(监事)、曹思未(董事)、司马俊莲(董事) | 2020-09-16 |
章程 | 章程备案 | 2020-09-16 | |
章程修正案 | 章程修正案备案 | 2020-06-09 | |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 17367.98 | 18757.418400 | 2020-06-09 |
法定代表人(负责人、独资投资人) | 汤世辉 | 徐燕 | 2019-11-27 |
章程 | 章程备案 | 2018-09-03 | |
经营场所 | 恩施市航空路94号 | 湖北省恩施市金桂大道31号 | 2018-09-03 |
管理人员 | 沈国民、汤世辉、包乾申、杨丹丹、张甫阶、朱朝晖、夏启军、龙华阶 | 汤世辉、朱朝晖、张宏飞、陈群华、梁晖、包乾申、张惠芳、司马俊莲 | 2018-09-03 |
联络员 | 王颖 | 王颖 | 2016-08-25 |
注册资本(或外资中方认缴资本) | 8984.84 | 17367.980000 | 2016-08-25 |
更多>>视频联播