变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程 | 章程备案 | 2022-08-02 | |
管理人员 | 尹晨(监事)、侯必浩(执行董事兼总经理) | 孙黎明(经理)、李大成(执行董事)、尹晨(监事) | 2020-05-27 |
涉及后置审批许可部门 | 2017-12-08 | ||
管理人员 | 张帆、张婷婷、吴博 | 张帆、张婷婷、刘长风 | 2017-04-19 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程 | 章程备案 | 2022-08-02 | |
管理人员 | 尹晨(监事)、侯必浩(执行董事兼总经理) | 孙黎明(经理)、李大成(执行董事)、尹晨(监事) | 2020-05-27 |
涉及后置审批许可部门 | 2017-12-08 | ||
管理人员 | 张帆、张婷婷、吴博 | 张帆、张婷婷、刘长风 | 2017-04-19 |
更多>>视频联播