变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 李仰光 | 薛盛洁 | 2022-05-16 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-05-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭京愔 | 桂国锋 | 2022-05-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晴、郭京愔、孙中阳、贾冰、李向彬 | 薛盛洁、孙中阳、贾冰、黄强、桂国锋 | 2022-05-16 |
其他事项备案 | 福建阳光房地产开发有限公司:56%;南阳博济健康服务有限公司:34.32%;孙中阳:9.68%; | 孙中阳:6.1454%;福建阳光房地产开发有限公司:55.1983%;南阳博济健康服务有限公司:38.6563%; | 2022-05-16 |
其他事项备案 | 13523599369 | 13675880337 | 2022-05-16 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 5 | 长期 | 2022-05-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 福建阳光房地产开发有限公司:56%;南阳博济健康服务有限公司:34.32%;孙中阳:9.68%; | 孙中阳:6.1454%;福建阳光房地产开发有限公司:55.1983%;南阳博济健康服务有限公司:38.6563%; | 2022-05-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阳光城集团(河南)房地产开发有限公司:56%;南阳博济健康服务有限公司:34.32%;孙中阳:9.68%; | 孙中阳:9.68%;南阳博济健康服务有限公司:34.32%;福建阳光房地产开发有限公司:56%; | 2019-08-28 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘波 | 郭京愔 | 2018-10-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨志慧、李晴、刘波、孙中阳、贾冰 | 李晴、郭京愔、孙中阳、贾冰、李向彬 | 2018-10-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙中阳 | 刘波 | 2018-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晴、刘波、殷玉博、孙中阳、贾冰 | 杨志慧、李晴、刘波、孙中阳、贾冰 | 2018-07-02 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 南阳博济健康服务有限公司:78%;孙中阳:22%; | 阳光城集团(河南)房地产开发有限公司:56%;孙中阳:9.68%;南阳博济健康服务有限公司:34.32%; | 2018-07-02 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-07-02 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 11363.640000 | 2018-07-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贾颖,孙中阳,贾冰 | 李晴,刘波,殷玉博,孙中阳,贾冰 | 2018-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭宁,孙中阳,贾冰 | 贾颖,孙中阳,贾冰 | 2018-03-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 信静芬、贾冰 | 郭宁、孙中阳、贾冰 | 2017-09-18 |
更多>>视频联播