变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 2024-08-12 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡秉智(董事长,董事,经理);喻招文(监事);蓝剑屏(职工董事);陈志刚(董事);蓝江(董事);邓崇民(财务负责人);陈永达(董事); | 蔡秉智(董事长,执行公司事务的董事);蓝剑屏(职工董事);蓝江(董事);陈永达(董事);陈志刚(董事);喻招文(监事);陈信春(经理);邓崇民(财务负责人); | 2024-08-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 韶关市金叶发展有限公司 | 韶关市产业投资控股集团有限公司 | 2024-08-12 |
章程备案 | 章程 | 2024-06-03 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蓝江(董事);潘燕芬(监事);曾梅(监事,监事会主席);陈志刚(董事);蔡秉智(董事长,经理);邓崇民(财务负责人);陈永达(董事);黄国兴(职工监事);蓝剑屏(职工董事); | 蔡秉智(董事,经理,董事长);喻招文(监事);蓝剑屏(职工董事);陈志刚(董事);蓝江(董事);邓崇民(财务负责人);陈永达(董事); | 2024-06-03 |
章程备案 | 章程 | 2022-09-26 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈志刚(董事);陈永达(董事);潘燕芬(监事);吴武超(董事长,董事,经理);曾梅(监事会主席,监事);黄国兴(职工监事);蓝剑屏(职工董事);蓝江(董事); | 陈志刚(董事);蔡秉智(总经理);黄国兴(职工监事);陈永达(董事);潘燕芬(监事);曾梅(监事会主席,监事);蓝剑屏(职工董事);蓝江(董事); | 2022-02-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴武超 | 蔡秉智 | 2022-02-16 |
章程备案 | 章程 | 2021-12-31 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱敏锐(董事);欧锦梧(董事);陈志刚(董事);陈永达(董事);潘燕芬(监事);曾云娟(董事);吴武超(董事长,董事,经理);蔡秉智(董事);曾梅(监事,监事会主席);黄国兴(职工监事); | 陈志刚(董事);陈永达(董事);潘燕芬(监事);吴武超(董事长,董事,经理);曾梅(监事会主席,监事);黄国兴(职工监事);蓝剑屏(职工董事);蓝江(董事); | 2021-12-31 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 韶关市武江区沐溪大道168号莞韶大厦B区三、四层 | 韶关市武江区惠民北路68号A座一、二层 | 2021-03-03 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 韶关市金叶发展公司 | 韶关市金叶发展有限公司 | 2021-03-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 65000.000000 | 42739.930000 | 2019-08-12 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-08-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 75000.000000 | 65000.000000 | 2018-10-11 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-10-11 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000.000000 | 75000.000000 | 2017-04-01 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-04-01 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-04-01 |
更多>>视频联播