变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市禅城区季华五路20号兴业银行大厦十四层之四(住所申报) | 佛山市禅城区季华五路20号兴业银行大厦十四层之四 | 2024-05-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 市政工程、基础设施投资;高新技术项目投资,高新技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务(不含金融咨询);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;特种设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-05-27 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2024-05-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢洪东,董事;黄小健,董事;曾炎林,监事;赵伟,总经理(董事会聘任);赵伟,董事长(董事会选举) | 陈建伟,董事;张晓云,董事;曾炎林,监事;赵伟,总经理(董事会聘任);赵伟,董事长(董事会选举) | 2023-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚德良 | 赵伟 | 2022-11-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-11-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢洪东,董事;黄小健,董事;姚德良,董事长(董事会选举);姚德良,总经理(董事会聘用);曾炎林,监事 | 谢洪东,董事;黄小健,董事;曾炎林,监事;赵伟,总经理(董事会聘任);赵伟,董事长(董事会选举) | 2022-11-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 2021-11-01 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市禅城区汾江南路206号财富大厦A座8层801室 | 佛山市禅城区季华五路20号兴业银行大厦十四层之四(住所申报) | 2021-11-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢洪东,董事;黄小健,董事;姚德良,董事长;姚德良,总经理;谭志斌,监事 | 谢洪东,董事;黄小健,董事;姚德良,董事长;姚德良,总经理;曾炎林,监事 | 2021-11-01 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-12-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2017-12-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高汝锦,监事;黄小健,董事;谢洪东,董事;姚德良,董事长(股东会选举);姚德良,总经理(董事会聘用) | 黄小健,董事;谭志斌,监事;谢洪东,董事;姚德良,总经理(董事会聘用);姚德良,董事长(董事会选举) | 2017-12-07 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-12-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 顾李丹 | 姚德良 | 2017-08-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高汝锦,监事;顾李丹,董事长(股东会选举);顾李丹,总经理(董事会聘用);黄小健,董事;谢洪东,董事 | 高汝锦,监事;黄小健,董事;谢洪东,董事;姚德良,董事长(股东会选举);姚德良,总经理(董事会聘用) | 2017-08-28 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2001-06-26 | 2014-10-29 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2014-10-29 | |
章程备案 | 章程修正案 | 2014-10-29 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈秀霞,董事;高汝锦,监事;顾李丹,董事长(股东会选举);顾李丹,总经理(董事会聘用);谢洪东,董事 | 高汝锦,监事;顾李丹,董事长(股东会选举);顾李丹,总经理(董事会聘用);黄小健,董事;谢洪东,董事 | 2014-09-02 |
更多>>视频联播