变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 顾蓉 | 徐艳 | 2019-12-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕璟 | 顾蓉 | 2018-05-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱洁 | 吕璟 | 2017-07-11 |
换照 | 办理换照业务 | 2016-03-31 | |
企业联络人员、财务人员 | 原联络人员姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划: | 现联络人员姓名:王亚平,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划: | 2016-03-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 薛萌 | 朱洁 | 2015-03-12 |
更多>>视频联播