变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 祖荫翠、张永军、徐广隆 | 祖荫翠、张永军、汪春锋 | 2019-03-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐广隆 | 汪春锋 | 2019-03-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘金峰 | 徐广隆 | 2019-01-31 |
市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2019-01-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 供电。 | 2019-01-31 | |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-03-12 | 长期 | 2019-01-31 |
许可经营项目变更 | 供电。 | 二级(省级); | 2019-01-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘金峰(负责人) | 祖荫翠(监事)、张永军(总经理)、徐广隆(执行董事) | 2019-01-31 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 铁力林区供电局 | 国网黑龙江铁力林区供电局有限公司 | 2019-01-31 |
其他事项备案 | 4420 | 无 | 2019-01-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 伊春电业局:*%; | 国网黑龙江省电力有限公司:*%; | 2019-01-31 |
联络员备案 | 李海英 | 王鸿铨 | 2019-01-31 |
其他事项备案 | 伊春电业局 | 黑龙江省铁力林业局; | 2018-07-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王伟 | 刘金峰 | 2017-09-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李峰 | 刘金峰 | 2017-09-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李峰 | 王伟 | 2015-05-25 |
更多>>视频联播