变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张建军 | 张建军 | 2019-08-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 仝强 | 吕静 | 2019-08-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈丽 | 仝强 | 2016-09-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张建军 | 陈丽 | 2015-11-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李军 | 张建军 | 2014-08-28 |
更多>>视频联播