变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 刘辉顺 | 黄立志 | 2020-09-16 |
负责人变更 | 罗绍舜 | 刘辉顺 | 2019-08-05 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区新港东路1000号吉盛伟邦建材馆负一楼编号B1050铺 | 广州市海珠区新港东路1000号-101自编号B1056 | 2019-01-14 |
工商登记联络员备案 | 李水清 | 2019-01-14 | |
负责人变更 | 詹缅阳 | 罗绍舜 | 2015-09-18 |
更多>>视频联播